WINCOBANK VILLAGE HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a community building for activities in Wincobank, Sheffield. We have the following regular activities: ? youth club ? toddler group ? two exercise classes ? Weightwatchers ? community socials We also held one off events such as: ? Macmillan Coffee morning ? craft Fair ? Christmas Fair ? numerous children?s parties for the local community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Sheffield
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 2013: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Gooden | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||||||||
Lesley Jean Lattimer | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||||||||
Colin France | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||||||||
Alan Crompton | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||||||||
Zoe Andrews | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||||||||
Anne Crompton | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||||||||
Lisa Swann-Ferris | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||||||||
Pat Gatley | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|||||||||||
PETER PRICE MBE | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
|||||||||||
Peter Foyle | Ymddiriedolwr | 18 November 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.86k | £25.49k | £20.19k | £32.91k | £26.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.69k | £6.70k | £16.23k | £33.59k | £28.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 20 Nov 2013
Gwrthrychau elusennol
(1)THE OBJECTS OF THE CIO("THE OBJECTS")ARE:(A)TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF WINCOBANK,SHEFFIELD AND THE NEIGHBOURHOOD,WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION,DISABILITY,AGE,RACE,NATIONALITY OR OF POLITICAL,RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES,VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO RELIEVE POVERTY,TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND FOR LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS(B)IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE,THE CIO SHALL HAVE POWER TO ESTABLISH OR SECURE THE ESTABLISHMENT OF A COMMUNITY CENTRE AND TO MAINTAIN OR MANAGE OR CO-OPERATE WITH ANY STATUTORY AUTHORITY IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF SUCH A CENTRE FOR ACTIVITIES PROMOTED BY THE CIO IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wincobank Village Hall Trust
Wincobank Village Hall
Newman Road
SHEFFIELD
S9 1LQ
- Ffôn:
- 01142443529
- E-bost:
- wincobankvillagehall@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window