SAILADAY OK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Reduce disadvantage and social exclusion by giving relief and rehabilitation to those recovering from addictions, abuse and trauma by provision of therapeutic sailing and marine-based adventure therapies. 2. Educate therapists and skippers in the benefits of therapeutic sailing and marine-based adventure therapy by providing a structured training programme including supervised practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
- Dorset
- Dyfnaint
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.85k | £36.02k | £10.43k | £5.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.60k | £30.80k | £15.16k | £4.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2017 | 16 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2016 | 16 Awst 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2015 | 31 Awst 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2015 | 31 Awst 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 OCT 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20/02/2014
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF AND REHABILITATION OF PERSONS WHO ARE IN NEED AS A RESULT OF RECOVERY FROM ADDICTION, ABUSE OR TRAUMA BY THE PROVISION OF THERAPEUTIC SAILING AND OTHER MARINE-BASED ADVENTURE THERAPIES AS ARE DEEMED APPROPRIATE BY THE TRUSTEES. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE BENEFITS OF THERAPEUTIC SAILING AND OTHER MARINE-BASED ADVENTURE THERAPIES.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window