Hanes ariannol CHURCH FENTON CRICKET CLUB

Rhif yr elusen: 1155045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 21/11/2019 21/11/2020 21/11/2021 21/11/2022 21/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.25k £5.93k £8.48k £7.40k £10.22k
Cyfanswm gwariant £7.22k £5.97k £7.03k £8.77k £11.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.50k