Hanes ariannol NEW FOREST QUAKER CARE HOME
Rhif yr elusen: 1156022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £1.20m | £1.34m | £1.24m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £1.35m | £1.37m | £1.30m | £1.32m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £54.74k | £44.27k | £116.28k | £85.12k | £5.04k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £91.27k | £70.23k | £20.39k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £218 | £1.37k | £4.47k | £2.67k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £1.15m | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £1.19m | £1.23m | £0 | £1.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.58k | £15.00k | £14.05k | £12.44k | £13.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.84k | £91.27k | £70.23k | £20.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £218 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.29m | £1.35m | £1.37m | £1.30m | £1.32m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.32k | £4.35k | £4.44k | £4.35k | £4.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.