Hanes ariannol BR CLASS 8 STEAM LOCOMOTIVE TRUST

Rhif yr elusen: 1154700
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £155.03k £117.85k £146.88k £113.73k £119.88k
Cyfanswm gwariant £184.67k £138.86k £145.74k £153.56k £147.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A