Ymddiriedolwyr BR CLASS 8 STEAM LOCOMOTIVE TRUST
Rhif yr elusen: 1154700

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREVOR ROYSTON TUCKLEY | Cadeirydd | 31 October 2013 |
|
|
||||
Andrew Bailey | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Dave Oliver | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
||||
Phil Sanderson | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Mr Steve Wakeland | Ymddiriedolwr | 08 December 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.