Hanes ariannol ST JOHN'S HOME
Rhif yr elusen: 1155324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.61m | £1.62m | £1.73m | £1.43m | £1.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.63m | £1.66m | £1.75m | £1.85m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £90.77k | £123.78k | £35.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.75k | £886 | £2.66k | £1.84k | £2.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.58m | £1.59m | £1.61m | £1.28m | £1.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.09k | £26.19k | £21.33k | £21.51k | £20.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £90.77k | £123.78k | £35.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.60m | £1.63m | £1.72m | £1.82m | £1.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.43k | £8.64k | £8.68k | £10.04k | £9.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.48k | £17.48k | £19.29k | £19.15k | £20.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £8.43k | £8.64k | £8.68k | £10.04k | £9.36k | |
|
Gwariant - Arall | £18.26k | £17.74k | £17.95k | £18.96k | £18.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.