Ymddiriedolwyr CRICKET WITHOUT BOUNDARIES

Rhif yr elusen: 1154576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Gary Shankland Cadeirydd 31 March 2019
Dim ar gofnod
Edmund Morys Williams KC Ymddiriedolwr 10 November 2024
Dim ar gofnod
Christopher Hind Mr Ymddiriedolwr 11 November 2022
Dim ar gofnod
Holly Colvin Ymddiriedolwr 26 October 2021
Dim ar gofnod
Gillian Ruth wilcox Ymddiriedolwr 27 April 2021
Dim ar gofnod
Tracey Jane Francis Ymddiriedolwr 31 March 2019
Dim ar gofnod