Ymddiriedolwyr DENTON HOLME COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1157624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Colin MAY Ymddiriedolwr 12 October 2024
Dim ar gofnod
CLAIR HANNAH Ymddiriedolwr 27 September 2017
Dim ar gofnod
IAIN HANNAH Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER SOUTHWARD Ymddiriedolwr 01 March 1983
Dim ar gofnod
ANN HANNAH Ymddiriedolwr 01 March 1974
Dim ar gofnod
MALCOLM HANNAH Ymddiriedolwr 01 March 1974
Dim ar gofnod