THE PATHOLOGICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's mission is to promote any activity that furthers the understanding of disease. Such an understanding is both a direct and indirect benefit for patients. The Society encompasses a broad church ranging from those engaged in diagnostic pathology through to basic scientists, and its remit encompasses educational as well as research activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,034,792
Roddion a chymynroddion | £70.98k | |
Weithgareddau elusennol | £747.70k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £216.11k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,832,265
Codi arian | £30.41k | |
Weithgareddau elusennol | £1.80m | |
Arall | £0 |
£223,641 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £30.41k | |
Gwariant elusennol | £1.80m |
Pobl

2 Gweithwyr
16 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 23 Chwefror 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 214702 THE PATHOLOGICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IREL...
- 03 Rhagfyr 2013: Cofrestrwyd
- PATHSOC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof Mark Johan Arends | Cadeirydd | 25 June 2015 |
|
|
||||
Dr Matthew Richard Pugh | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Dr Alexander Kieron Haragan | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Dr Emma Louise Short | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Dr Helen Kalirai | Ymddiriedolwr | 20 June 2024 |
|
|
||||
Prof Mohammad Ilyas | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Soilleux | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Prof Susanne Christine Burdak-Rothkamm | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Dr David Allan Moore | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Dr Timothy James Kendall | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Professor Sarah Ellen Coupland | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|||||
Dr Gemma Susan Petts | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Dr Cynthia Coyne | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
Dr Marnix Jansen | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
DR Abhik Mukherjee | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
Professor Graeme Ian Murray | Ymddiriedolwr | 30 June 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.17m | £1.15m | £1.17m | £1.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.54m | £1.08m | £1.54m | £960.82k | £1.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £83.23k | £86.86k | £76.99k | £77.42k | £70.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £884.94k | £892.22k | £906.01k | £747.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £251.61k | £196.96k | £184.03k | £190.22k | £216.11k | |
|
Incwm - Arall | £29.16k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.50m | £1.05m | £1.51m | £960.82k | £1.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.21k | £30.46k | £30.66k | £0 | £30.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £76.96k | £59.97k | £56.32k | £68.77k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £32.21k | £30.46k | £30.66k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £54.27k | £42.12k | £29.98k | £17.86k | £5.74k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.80m | £7.64m | £8.02m | £7.37m | £7.17m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.00m | £1.07m | £1.03m | £1.24m | £990.91k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £535.88k | £404.56k | £380.22k | £201.28k | £313.97k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Tachwedd 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Tachwedd 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/11/2013 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 09/09/2014 as amended on 24 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PATHOLOGY AND FACILITATE COMMUNICATION BETWEEN PATHOLOGISTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Pathological Society
6 Alie Steet
London
E1 8QT
- Ffôn:
- 02074848046
- E-bost:
- operationsmgr@pathsoc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window