Hanes ariannol SOUTH YORKSHIRE SCHOOLS FOOTBALL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 504245
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 55 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.30k £8.41k £19.54k £16.00k £19.77k
Cyfanswm gwariant £17.30k £11.12k £20.11k £16.23k £17.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A