Ymddiriedolwyr ILKLEY CYCLING CLUB
Rhif yr elusen: 1157710

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthur Wilson | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Sally Black | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Deborah Harrison | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
David Collier | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Scott Blau | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Ian Grant | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Burnett | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Alizon Mary Talbot | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Stephen Richardson | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH BARRETT | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.