Hanes ariannol BRITISH DRESSAGE

Rhif yr elusen: 1155352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.84m £3.42m £4.16m £4.83m £5.16m
Cyfanswm gwariant £4.63m £3.33m £3.98m £4.60m £5.30m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £155.32k £30.61k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £132.01k £0 £125.74k £158.34k £174.24k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £326.18k £268.32k £313.66k £359.83k £404.86k
Incwm - Weithgareddau elusennol £4.36m £2.99m £3.69m £4.27m £4.46m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £22.74k £8.06k £3.17k £34.40k £122.84k
Incwm - Arall £251 £155.32k £30.61k £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.45m £3.17m £3.82m £4.43m £5.10m
Gwariant - Ar godi arian £180.18k £164.09k £153.29k £170.02k £198.64k
Gwariant - Llywodraethu £37.17k £23.96k £30.61k £34.74k £51.71k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £2.16k £4.18k £5.85k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0