Ymddiriedolwyr BRITISH DRESSAGE
Rhif yr elusen: 1155352

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jill Day | Cadeirydd | 06 October 2022 |
|
|
||||
Derek John Pullem | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Hannah Moody | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Richard Lane | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Harry Thomas Payne | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Tracy-Anne Ormrod | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
SUZANNE HOMEWOOD | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
JUDY HARVEY | Ymddiriedolwr | 10 October 2018 |
|
|
||||
CAROLINE GODFREY | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
PETER STORR | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.