Hanes ariannol MATTHEW WALKLIN'S MAKE A SMILE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1156521
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/06/2018 | 04/06/2019 | 04/06/2020 | 04/06/2021 | 04/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.64k | £16.18k | £10.45k | £2.62k | £2.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.73k | £4.81k | £19.43k | £2.97k | £6.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.