CHILD FUNERAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of funeral items and services for children of families in financial hardship in the UK
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 February 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stacey Denton | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Professor Stephanie Pywell | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Jill Maguire | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
MARY TOMES | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||
KEVIN TOMES | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
||||
ANNE BARBER | Ymddiriedolwr | 08 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/02/2020 | 27/02/2021 | 27/02/2022 | 27/02/2023 | 27/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.94k | £9.74k | £13.77k | £3.00k | £3.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.72k | £7.00k | £7.02k | £9.50k | £10.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2021 | 23 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Chwefror 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Chwefror 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 OCT 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 27/02/2014 as amended on 03 Jan 2025
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FINANCIAL SUPPORT TO PARENTS WHO HAVE LOST A CHILD UNDER THE AGE OF 18, AND WHO ARE IN NEED OF SUCH FINANCIAL SUPPORT IN CONNECTION WITH FUNERAL AND ASSOCIATED COSTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Child Funeral Charity
Unit 1, The Shield Office Centre
Station Road
Kettering
Northampton
NN15 5NT
- Ffôn:
- 07973290887
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window