VIRGINIA WATER COMMUNITY PARTNERED LIBRARY LIMITED

Rhif yr elusen: 1159258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Volunteers run Library and Coffee Shop for the public with books, DVDs and talking books to borrow, free newspapers, computers + copier. Weekly coffee mornings, Rhyme Time for infants and Story Corner for children, Craft Sessions, Computer Sessions, occasional Reading Group and a hub for talks & activity. Displays local activities and caring organisations. Premises hired out to local groups.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Cyfanswm incwm: £1,566
Cyfanswm gwariant: £1,125

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Tachwedd 2014: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • VWCPL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan Hulley Ymddiriedolwr 21 January 2023
Dim ar gofnod
Valerie Pike Ymddiriedolwr 21 January 2023
Dim ar gofnod
Melville Few Ymddiriedolwr 27 November 2022
Dim ar gofnod
Clare Dimitriou Ymddiriedolwr 27 November 2022
Dim ar gofnod
JULIE ERDMANN Ymddiriedolwr 07 May 2021
Dim ar gofnod
Nadezhda Yosifova Ymddiriedolwr 15 December 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.34k £1.88k £1.75k £1.83k £1.57k
Cyfanswm gwariant £3.26k £1.84k £1.33k £1.54k £1.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 20 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 06 Rhagfyr 2023 6 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 02 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 31 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 02 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 Station Parade
Virginia Water
Surrey
GU25 4AD
Ffôn:
01344843397