SAQIB SIDDIQUE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Helping socially and economically disadvantaged communities in the Kashmir (Pakistan) region.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 October 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Pakistan
Llywodraethu
- 02 Hydref 2014: Cofrestrwyd
- AL FALAH FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARRUKH SIDDIQUE | Cadeirydd | 03 January 2014 |
|
|
||||
Mazar Zaman | Ymddiriedolwr | 03 January 2014 |
|
|
||||
NAUREEN ISMAIL | Ymddiriedolwr | 03 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/10/2019 | 01/10/2020 | 01/10/2021 | 01/10/2022 | 01/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.61k | £32.52k | £16.33k | £23.62k | £5.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.69k | £31.28k | £14.54k | £28.16k | £10.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2022 | 08 Awst 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2021 | 09 Awst 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2020 | 22 Mawrth 2022 | 233 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1371 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Hydref 2019 | 30 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29/07/2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE AND PREVENT POVERTY PARTICULARLY FOR SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN THE KASHMIR (PAKISTAN) REGION BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF SUPPORT, FACILITIES AND SERVICES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 QUEENS DRIVE
LONDON
E10 7HP
- Ffôn:
- 07737979401
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window