Hanes ariannol THE PELICAN CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1159655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £491.22k | £425.42k | £366.70k | £584.03k | £624.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £365.61k | £423.72k | £358.99k | £506.91k | £587.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £259.77k | £95.19k | £21.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £95.19k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £53.14k | £61.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £432.53k | £541.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £3.17k | £21.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £499.43k | £578.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £7.48k | £8.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £8.13k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.