Hanes ariannol WYKE COMMUNITY AND CHILDRENS CENTRE
Rhif yr elusen: 1155591
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £367.86k | £356.47k | £279.85k | £261.03k | £343.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £373.07k | £360.96k | £277.05k | £266.75k | £336.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £258.87k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £257.55k | N/A | £14.17k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.