The SDH Charitable Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is a grant making trust
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2013: Cofrestrwyd
- THE SILVER CHARITABLE FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Foster | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||
Samuel De Haan | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Jazmyn De Haan | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £47.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 01 Hydref 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 16 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21/11/2013 as amended on 20 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE, PROMOTE OR CARRY OUT SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT. "CHARITABLE PURPOSES" MEANS PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
EIGHTH FLOOR
6 NEW STREET SQUARE
LONDON
- Ffôn:
- 02078422000
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window