CHELTENHAM HEBREW CONGREGATION

Rhif yr elusen: 1156818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The synagogue holds services every Friday night and and marks all festivals and high holidays. Many school visits take place to meet the national curriculum. A Jewish studies and Art/Music group meets regularly and there are various social activities. National Holocaust day is observed along with local council and other faith groups.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £23,270
Cyfanswm gwariant: £16,390

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw
  • Swydd Gaerwrangon
  • Swydd Warwig
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Ionawr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135352-1 THE CHELTENHAM HEBREW SYNAGOGUE
  • 28 Ionawr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1135352 CHELTENHAM HEBREW CONGREGATION
  • 28 Ebrill 2014: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JENNIFER MARILYNNE SILVERSTON Cadeirydd 08 January 2014
Dim ar gofnod
Susan Jane Hill Ymddiriedolwr 23 June 2024
Dim ar gofnod
Joanna Yass Ymddiriedolwr 23 June 2024
Dim ar gofnod
Joel Nathan Huberman Ymddiriedolwr 18 June 2023
Dim ar gofnod
Jessica Shapiro Ymddiriedolwr 25 June 2017
Dim ar gofnod
SARA CAPIE Ymddiriedolwr 08 January 2014
Dim ar gofnod
ABIGAIL SARAH-JANE FISHER Ymddiriedolwr 08 January 2014
Dim ar gofnod
STEVEN PAUL COHEN Ymddiriedolwr 08 January 2014
Dim ar gofnod
ALLAN SANIS Ymddiriedolwr 08 January 2014
Dim ar gofnod
DR ELIZABETH ROSE JACOBS Ymddiriedolwr 08 January 2014
Dim ar gofnod
CHRISTINE ANN DYER Ymddiriedolwr 08 January 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.69k £20.47k £23.12k £15.70k £23.27k
Cyfanswm gwariant £12.43k £40.11k £19.69k £10.01k £16.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 03 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 03 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 12 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 12 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 13 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 13 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 01 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 01 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 01 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 01 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE SYNAGOGUE
SYNAGOGUE LANE
ST JAMES SQUARE
CHELTENHAM
GL50 3PU
Ffôn:
01242242724