Hanes ariannol AGE UK SHEPPEY
Rhif yr elusen: 1155211
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £658.61k | £565.37k | £775.73k | £554.05k | £313.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £599.18k | £544.38k | £528.93k | £562.64k | £582.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £139.38k | £175.47k | £434.84k | £172.62k | £98 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £335.78k | £266.48k | £550.73k | £298.40k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.31k | £21.15k | £19.08k | £4.61k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £295.72k | £275.42k | £205.37k | £245.90k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.80k | £2.32k | £557 | £5.14k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £74.74k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £595.32k | £541.34k | £528.54k | £562.64k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.87k | £3.04k | £392 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £15.00k | £5.52k | £27.79k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.