GARDENERS' ROYAL BENEVOLENT SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of casework and debt advice services and financial support to people employed in or retired from the horticultural industry who find themselves in difficulties arising from financial difficulties, ill health, disability, and /or old age. Support for education and training in horticulture. Preservation and maintenance of small gardens open to the general public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£4,614,296
Roddion a chymynroddion | £1.91m | |
Weithgareddau elusennol | £298.39k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £781.36k | |
Buddsoddiadau | £1.60m | |
Arall | £17.79k |
Cyfanswm gwariant:
£5,997,215
Codi arian | £1.30m | |
Weithgareddau elusennol | £4.24m | |
Arall | £450.00k |
£2,268,963 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.75m | |
Gwariant elusennol | £4.24m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.75m | |
Gwariant elusennol | £4.24m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £886.04k |
Pobl

80 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
615 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- PERENNIAL (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Rochford | Cadeirydd | 19 November 2019 |
|
|
||||
James Sinclair Taylor | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Lilidh Charlotte Matthews | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|||||
Neville John Stein | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Susan Mary Burgess | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Richard Timothy Capewell | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Helen Louise Seal | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Barbara Jean Segall | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Richard Lloyd Lawton | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
David Buchanan-Cook | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||
Ms Cindy Peck | Ymddiriedolwr | 16 May 2017 |
|
|
||||
Steven Mark Palmer | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.72m | £3.83m | £5.19m | £4.03m | £4.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.29m | £3.78m | £4.32m | £5.07m | £6.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £32.13k | £31.61k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.20m | £2.01m | £3.05m | £1.85m | £1.91m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £328.33k | £272.24k | £578.41k | £671.63k | £781.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £268.94k | £134.02k | £209.16k | £222.29k | £298.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.89m | £1.35m | £1.32m | £1.28m | £1.60m | |
|
Incwm - Arall | £33.79k | £72.71k | £37.22k | £6.65k | £17.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £758.99k | £1.53m | £936.44k | £1.33m | £1.11m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.41m | £2.92m | £3.22m | £3.74m | £4.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £878.04k | £861.80k | £1.10m | £1.33m | £1.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.17k | £81.31k | £81.09k | £93.16k | £114.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £254.90k | £236.16k | £265.18k | £205.76k | £203.80k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £450.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.80m | £4.41m | £5.88m | £5.68m | £5.48m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £58.56m | £61.80m | £67.73m | £57.63m | £59.16m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.49m | £2.52m | £2.74m | £2.98m | £2.53m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £503.35k | £393.40k | £338.38k | £352.09k | £352.31k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31/12/2013 as amended on 29 Sep 2020
Gwrthrychau elusennol
1.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE “OBJECTS”) SHALL BE:- 1.1.1 THE RELIEF AND ASSISTANCE BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE TO BE APPROPRIATE IN EACH CASE OF GARDENERS OR PERSONS WHO ARE OR WHO HAVE BEEN IN LIKE EMPLOYMENT OR OCCUPATION OF THOSE CLOSELY INVOLVED IN GARDENING OR RELATED ACTIVITIES OR THOSE TRAINING TO BE GARDENERS OR PERSONS OF LIKE OCCUPATION AND THEIR SPOUSES OR WIDOWS/WIDOWERS OR UNMARRIED PARTNERS AND/OR IMMEDIATE DEPENDANTS (THE “BENEFICIARIES”) IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES OR IN CIRCUMSTANCES OF POVERTY, ILLNESS, DISABILITY (WHETHER MENTAL OR PHYSICAL) OR OLD AGE; AND /OR 1.1.2 THE ADVANCEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF EDUCATION AND TRAINING IN OR RELATING TO HORTICULTURE OR GARDENING; AND/OR 1.1.3 THE PROVISION, MAINTENANCE OR ASSISTANCE IN THE PROVISION AND MAINTENANCE OF GARDENS AND OPEN SPACE FOR TRAINING, REHABILITATION AND OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR PUBLIC BENEFIT AND IN PARTICULAR THE PRESERVATION AND MAINTENANCE OF GARDENS OF HISTORIC AND/OR AESTHETIC IMPORTANCE TO BE ENJOYED BY AND MADE AVAILABLE TO THE PUBLIC AT LARGE; AND/OR 1.1.4 TO FURTHER SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PERENNIAL
115-117 KINGSTON ROAD
LEATHERHEAD
KT22 7SU
- Ffôn:
- 01372 373962
- E-bost:
- info@perennial.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window