Hanes ariannol Howden Foundation
Rhif yr elusen: 1156286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £843.76k | £3.33m | £283.82k | £7.14m | £17.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.28k | £1.86m | £2.00m | £966.83k | £608.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.21k | £3.26m | N/A | £7.05m | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £807.22k | £69.58k | N/A | £87.32k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.33k | £1.93k | N/A | £273 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £2.80k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £37.21k | £1.86m | N/A | £966.83k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.07k | £1.97k | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.84k | £12.39k | N/A | £67.88k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £800.03k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.