ymddiriedolwyr HOMEWOOD ROAD UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1154798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD NUNN | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Jenny Graham | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Robert Thomson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Pauline Florence Blacket | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Mary Ann Steele | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||
David Bernard Martin | Ymddiriedolwr | 12 January 2014 |
|
|||||
HELEN FRANCES GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|||||
ANNE LOUISE GOLDSMITH | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|||||
MR RAY FRASER | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|||||
SUSAN FRANCES GRAY | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|||||
ELIZABETH MARTIN | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
||||
LESLEY MELISSA COLQUHOUN KING | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|||||
RICHARD ANTHONY LOVETT | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|||||
MARTYN GEORGE MACPHEE | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.