ymddiriedolwyr Cogwheel Counselling
Rhif yr elusen: 1157141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elisabeth Anne Silver | Cadeirydd | 11 May 2017 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Julia Proctor | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|||||
Kiranjeet Bhatti | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Ben Palmer | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Emily Argent | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr David Wilson | Ymddiriedolwr | 16 November 2020 |
|
|||||
Dr Nigel Hugh Walter | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|||||
JEREMY WILLIAM BARNETT FCA | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL FARRER | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.