ymddiriedolwyr GOT TO READ
Rhif yr elusen: 1154720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAY ELIZABETH MCELHINNEY | Cadeirydd | 21 November 2013 |
|
|
||||
Nina Joan Grunberg | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Cindy Lawes | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Sandy Taylor | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|
||||
JEAN DRISCOLL | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
Theo Clarke | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Angela Gillian Gage | Ymddiriedolwr | 18 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.