CHARR YARR WELFARE FOUNDATION LIMITED


Trosolwg o'r elusen
Rhybuddion rheoleiddiol
- Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi gorchymyn Open in new window mewn perthynas â'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is involved in promoting education and the relief of poverty throughout the world but particularly in Pakistan by the establishment of centres of education and the promotion of self sustaining initiatives in impoverished areas,including but not exclusively those relating to farming,manufacturing and health projects .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
- Algeria
- Bangladesh
- India
- Moroco
- Pakistan
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2014: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iram Shaheen | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
||||
Johra Mashadi | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
||||
Kiran Nissar | Ymddiriedolwr | 28 August 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.39k | £107.85k | £50.58k | £35.37k | £54.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £88.60k | £73.21k | £73.54k | £86.72k | £68.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 30 Awst 2023 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 30 Awst 2023 | 61 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 31 Awst 2022 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 31 Awst 2022 | 62 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Awst 2020 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2019
(Mae'r cyfrifon |
17 Awst 2020 | 48 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 AUG 2013
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF EDUCATION AND THE RELIEF OF POVERTY THROUGHOUT THE WORLD BY THE ESTABLISHMENT OF CENTRES OF EDUCATION AND THE PROMOTION OF SELF-SUSTAINING INITIATIVES IN IMPOVERISHED AREAS, INCLUDING BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE RELATED TO FARMING, MANUFACTURING AND HEALTH PROJECTS AND TO DO ALL SUCH ANCILLARY THINGS WHICH SUPPORT THE AFORE-MENTIONED OBJECTIVES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cavell House
1-2 Eldon Terrace
BRADFORD
BD1 3AY
- Ffôn:
- 01274377724
- E-bost:
- azknem@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window