BRIGHTON EXPLORERS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Brighton Explorers Club is a multi-activity outdoors club. Activities include rock climbing, road cycling, mountain biking, walking, running, caving, kayaking, windsurfing, badminton, tennis, SUP, surfing. Certain activities happen weekly and across the year, whilst others are seasonal, with many taking place in the summer. We host local, national and international club trips.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 12 Mai 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 289639 THE BRIGHTON EXPLORERS CLUB
- 25 Mawrth 2014: CIO registration
- BEC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tatti McNally | Cadeirydd | 14 May 2024 |
|
|
||||
Patricia Mary Morfitt | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Thomas A R Gifford | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.13k | £43.31k | £20.63k | £14.99k | £14.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.34k | £15.17k | £15.13k | £30.88k | £18.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.75k | £5.21k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Mai 2024 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Mai 2024 | 100 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 25 Mar 2014
Gwrthrychau elusennol
2. OBJECTIVES: 2.1. THE OBJECT OF THE CLUB SHALL BE: 2.1.1 TO FACILITATE THE PERSONAL DEVELOPMENT AND GROWTH OF YOUNG PEOPLE BY EDUCATION AND INSTRUCTION THROUGH PARTICIPATION IN A WIDE VARIETY OF ACTIVITIES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE OUTDOORS AND PHYSICAL ENDEAVOUR; AND 2.1.2 THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR PARTICIPATION IN SPORTS SUCH AS CYCLING, CANOEING, WALKING, CAVING, CLIMBING, COASTEERING, WINDSURFING AND BADMINTON, BUT WITHOUT LIMITATION. 2.2. IN FURTHERANCE OF THE SAID OBJECT BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE THE CLUB THROUGH ITS EXECUTIVE COMMITTEE SHALL HAVE THE FOLLOWING POWERS: 2.2.1. TO SUBSCRIBE OR AFFILIATE TO OR BECOME A MEMBER OF ANY OTHER INSTITUTIONS HAVING CHARITABLE OBJECTIVES SIMILAR TO THOSE OF THE CLUB OR PROVIDING ASSISTANCE OF ANY KIND TO THOSE PERSONS WHO WOULD BE QUALIFIED TO BE BENEFICIARIES OF THE CLUB; 2.2.2. TO RAISE FUNDS AND TO INVITE AND RECEIVE CONTRIBUTIONS FROM ANY PERSON OR PERSONS WHATSOEVER BY WAY OF SUBSCRIPTIONS AND OTHERWISE PROVIDED THAT THE CLUB SHALL NOT UNDERTAKE PERMANENT TRADING ACTIVITIES IN RAISING FUNDS FOR ITS OBJECTIVES; 2.2.3. TO DO ALL SUCH OTHER LAWFUL THINGS AS SHALL FURTHER THE OBJECTS OF THE CLUB.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
108 King's Road Arches
Brighton
BN1 2FN
- Ffôn:
- 07900424091
- E-bost:
- chair@brightonexplorers.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window