Ymddiriedolwyr CAMBRIDGE MUSEUM OF TECHNOLOGY
Rhif yr elusen: 1156685

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wah Sung Vincent Mak | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Bhagwat Dilip Nagargoje | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Matthew Neil Sarkar | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Amy Elizabeth Hooker | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Kieran Thomas Gleave | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas George Plaister | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Anne French | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||
Laura Carnicero | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Lucy Grace Thompson | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
Steven Kruse | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
John Adrian Sheppard | Ymddiriedolwr | 30 November 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.