ymddiriedolwyr KENT CRICKET DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1155485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaun Patrick White | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Davidson | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Bridget Owen | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Ann Taylor | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Michael Wilshaw | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
David John Daly | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||
Stuart Butler-Gallie | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|||||
ANDREW GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.