Hanes ariannol RAFA KIDZONE LIMITED

Rhif yr elusen: 1154822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £449.83k £670.95k £683.71k £897.92k £243.63k
Cyfanswm gwariant £461.05k £617.19k £704.69k £839.87k £206.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £165.29k £129.51k £133.54k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £107.50k £18.05k £85.22k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £563.37k £665.66k £812.70k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £78 £0 £0 N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £617.19k £704.69k £839.87k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £10.15k £12.90k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 N/A