Hanes ariannol UPRISING YOUTH AND COMMUNITY CIO
Rhif yr elusen: 1158703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £189.24k | £170.14k | £170.15k | £194.31k | £210.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.25k | £192.71k | £192.71k | £163.12k | £203.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £46.70k | £20.00k | £20.00k | £20.00k | £20.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £27.50k | £29.50k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.