ASSOCIATION FOR IMPROVEMENTS IN THE MATERNITY SERVICES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
AIMS is a volunteer run charity campaigning on maternity issues and providing birth information and support via helpline, website and publications. We believe that women should be supported to make informed decisions about what is right for them when they are pregnant, giving birth and when feeding and caring for their baby, and work towards making this a reality for all families in the UK
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
65 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Ireland
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 2014: CIO registration
- AIMS (Enw gwaith)
- THE ASSOCIATION FOR IMPROVEMENTS IN THE MATERNITY SERVICES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruksana Beigi | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|
||||
Maria Barron Baratech | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||
Hailey Willington | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Keleigh Marie Glenton | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Katharine Mary Graves | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Rev James Alexander Klair | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|||||
Nadia Jane Higson | Ymddiriedolwr | 24 November 2017 |
|
|
||||
DOROTHY VALENTINE BRASSINGTON BACC, BSC | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
||||
DR DEBORAH CHIPPINGTON DERRICK | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.11k | £43.51k | £29.74k | £19.89k | £26.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.74k | £31.74k | £27.25k | £31.49k | £30.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £266 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 24 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 14 Jul 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE INSOFAR AS THE FOLLOWING RELATE TO IMPROVEMENT OF THE PROVISION OF MATERNITY AND MATERNITY-RELATED HEALTH SERVICES, PREGNANCY, CHILDBIRTH, THE POSTNATAL PERIOD, AND EARLY PARENTHOOD: (1) TO ADVANCE, PRESERVE AND PROTECT THE MENTAL, EMOTIONAL AND PHYSICAL HEALTH OF WOMEN; (2) TO ADVANCE, PRESERVE AND PROTECT THE MENTAL, EMOTIONAL AND PHYSICAL HEALTH OF FAMILIES, PARENTS AND CHILDREN; (3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, INCLUDING HEALTHCARE PROFESSIONALS; (4) TO PROMOTE HUMAN RIGHTS AS (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS, AND THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS) IN THE UNITED KINGDOM BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: (A) MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; (B) OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; (C) RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; (D) RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; (E) PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; (F) CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; (G) COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION; (H) RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; (I) PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; (J) PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; (K) INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS; AND (L) ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS. IN FURTHERANCE OF THIS OBJECT BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER TO ENGAGE IN POLITICAL ACTIVITY PROVIDED THAT THE TRUSTEES ARE SATISFIED THAT THE PROPOSED ACTIVITIES WILL FURTHER THE PURPOSES OF THE CHARITY TO AN EXTENT JUSTIFIED BY THE RESOURCES COMMITTED AND THE ACTIVITY IS NOT THE DOMINANT MEANS BY WHICH THE CIO CARRIES OUT ITS OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Carlton Close
Camberley
GU15 1DS
- Ffôn:
- 01276510575
- E-bost:
- charity@aims.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window