Hanes ariannol VOLUNTEER CENTRE WEST BERKSHIRE
Rhif yr elusen: 1156302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £236.94k | £291.89k | £234.65k | £222.58k | £269.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £269.08k | £235.44k | £178.88k | £204.13k | £276.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £99.74k | £156.93k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.74k | N/A | £103.43k | £95.63k | £64.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.