ymddiriedolwyr SIR JOHN HENRY MORRIS-JONES TRUST FUND
Rhif yr elusen: 504313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JIM BARRY | Cadeirydd | 21 May 1975 |
|
|||||||
Jason Higgins | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||||
Colin Matthews | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||||
Hannah Fleet | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||||
VALARIE SMITH | Ymddiriedolwr | 18 April 2013 |
|
|
||||||
COUNCILLOR BRIAN COSSEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.