Hanes ariannol BURTON JOYCE & DISTRICT U3A

Rhif yr elusen: 1157213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.66k £6.74k £13.49k £18.67k £25.33k
Cyfanswm gwariant £16.85k £5.18k £13.89k £19.70k £24.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A