ymddiriedolwyr DRUITT HALL COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1157590
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Roy Guest | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Sara Stewart-Haddow | Ymddiriedolwr | 15 December 2023 |
|
|
||||
Emma-Louise Hembling-Yeates | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
John David Pendrill | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Barbara Hembling | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|
||||
Martin Paul Vieyra | Ymddiriedolwr | 30 March 2017 |
|
|
||||
CAROLYN JANE GUEST | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.