Hanes ariannol KENSINGTON AND CHELSEA FORUM FOR OLDER RESIDENTS

Rhif yr elusen: 1158108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £51.33k £53.82k £99.61k £52.23k £53.14k
Cyfanswm gwariant £52.55k £51.69k £55.28k £90.34k £67.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £51.33k £53.82k £97.49k £50.26k N/A