ymddiriedolwyr ST MARTIN'S PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1155711
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Hopkins | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Kristy Bond | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Helen Smith | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Carly Michelle Jukes | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Hayley Priscilla Simms | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Nicholas James Speirs | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
HENRIETTA KNELL | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.