Hanes ariannol HOMELESS ACTION IN BARNET

Rhif yr elusen: 1155559
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £348.26k £510.19k £400.52k £547.65k £514.59k
Cyfanswm gwariant £322.26k £327.25k £474.46k £499.66k £522.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £117.26k £83.55k £164.60k £197.73k £199.63k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £87.39k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £367.83k N/A £143.81k £123.84k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £2.78k N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £139.52k N/A £403.13k £389.93k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £56 N/A £707 £739
Incwm - Arall N/A £0 N/A £0 £75
Incwm - Cymynroddion N/A £46.92k N/A £4.00k £4.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £327.25k N/A £499.66k £522.60k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £1.65k N/A £2.10k £2.10k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 N/A £0 £0