Hanes ariannol OVERSEAS CHRISTIAN ASSISTANCE
Rhif yr elusen: 1155333
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2018 | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 01/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.30k | £12.45k | £8.47k | £15.37k | £15.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.03k | £7.54k | £7.56k | £11.76k | £12.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.