OVERSEAS CHRISTIAN ASSISTANCE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of funding for several church based children's feeding centres in Moldova Provision of some funds for needy situations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 July 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Moldofa
- Rwmania
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2014: Cofrestrwyd
- 29 Gorffennaf 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/07/2018 | 01/07/2019 | 01/07/2020 | 01/07/2021 | 01/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.30k | £12.45k | £8.47k | £15.37k | £15.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.03k | £7.54k | £7.56k | £11.76k | £12.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2022 | 22 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2021 | 11 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Gorffennaf 2020 | 18 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18 DEC 2012
Gwrthrychau elusennol
1 THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OUTSIDE THE UK BY PROVIDING FINANCE,ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANISATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY 2. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENTS OF BELIEF APPEARING IN THE SCHEDULE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window