Hanes ariannol THE CLARKE LISTER FEEL GOOD CENTRE

Rhif yr elusen: 1159141
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 117 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £14.57k £16.78k £39.20k £25.10k £22.85k
Cyfanswm gwariant £10.99k £17.13k £23.92k £16.03k £17.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £38.12k £11.50k N/A