THE T L DALLAS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To make such grants and donations to such registered charities or organisations for such purposes as are considered charitable according to the laws of England and Wales as the trustees shall think fit, in particular but not exclusively for charities with aims to relieve or raise awareness of mental or physical ill health and which benefit young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2014: Cofrestrwyd
- 09 Ebrill 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 19 Ebrill 2018: Re-registered
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACKENZIE JOHN WILLIAM DALLAS | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
JONATHAN WILLIAM HOLLOWOOD | Ymddiriedolwr | 26 October 2021 |
|
|
||||
POLLY ELEANOR OLIVIA STAVELEY | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
||||
MICHAEL PETER MARTIN | Ymddiriedolwr | 19 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.81k | £18.65k | £31.32k | £12.12k | £9.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.75k | £19.51k | £42.51k | £10.03k | £6.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 250 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 250 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 10 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 10 Mawrth 2023 | 191 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 29 Medi 2021 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 29 Medi 2021 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 29 Medi 2021 | 394 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01 NOV 2013 AS AMENDED BY DEED DATED 01/03/2014
Gwrthrychau elusennol
TO MAKE SUCH GRANTS AND DONATIONS TO SUCH REGISTERED CHARITIES OR ORGANISATIONS FOR SUCH PURPOSES AS ARE CONSIDERED CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR CHARITIES WITH AIMS TO RELIEVE OR RAISE AWARENESS OF MENTAL OR PHYSICAL ILL HEALTH AND WHICH BENEFIT YOUNG PEOPLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
T L Dallas & Co Ltd, Dallas House
146 Cleckheaton Road
Low Moor
BRADFORD
BD12 0HF
- Ffôn:
- 01274465500
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window