ymddiriedolwyr South Cardiff Ministry Area
Rhif yr elusen: 1155549
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvonne Laura Heynes | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Pamela Ivins | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Mary Williams | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Georgina Marjorie Partridge | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Christine Lorraine Harry | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
JULIA WATKINS | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Janet Fotheringham | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Norman | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Iris Musa | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Glyn Kenneth Perryman | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Rev Dean John Atkins | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
David Frederick Gibbins | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Rachel Louise Williams | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Julian Jordan | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rev Edward Owen | Ymddiriedolwr | 16 May 2021 |
|
|
||||
JEAN ANGELA PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
||||
CHERYL DOMINGUEZ | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
||||
REBECCA GOODFIELD BA HONS | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.