PORRIDGE AND RICE (UJI NA MCHELE)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PaR supports 4 community schools in the Nairobi slums, Kenya with a feeding program. In addition, it assist with teacher development, facilities maintenance, and health education in community schools where we have established feeding programs already. PaR also supports orphans in Ternopil, Ukraine for the care, education and entertainment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2022
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cenia
- Ukrain
Llywodraethu
- 18 Chwefror 2014: CIO registration
- UNM (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Grant Alfred Surridge | Cadeirydd | 06 January 2014 |
|
|
||||
Judith Ann Hanlon | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
||||
MR Vishvas Arora | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|
||||
Brigitte Rose Pickersgill | Ymddiriedolwr | 06 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.86k | £74.15k | £36.25k | £31.09k | £23.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.35k | £73.12k | £29.61k | £27.97k | £18.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 282 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 282 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 23 Awst 2022 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 23 Awst 2022 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 04 Awst 2022 | 370 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 04 Awst 2022 | 370 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 01 Awst 2022 | 732 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 01 Awst 2022 | 732 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 18 Feb 2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS (THE 'OBJECTS') FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE: (A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE LIVING IN KENYA, AFRICA IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ESTABLISHING AND ASSISTING WITH THE BUILDING, MANAGEMENT AND RUNNING OF COMMUNITY AND OTHER SIMILAR SCHOOLS. (B) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROMOTION OF THE HEALTH OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE LIVING IN KENYA, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY ASSISTING IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES AND TREATMENT, NUTRITION AND NUTRITION SERVICES AND ACCESS TO ADVICE AND ASSISTANCE IN ACCESSING SUCH MEDICAL AND NUTRITIONAL SERVICES. (C) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, SICKNESS, POVERTY AND DISTRESS AMONG CHILDREN, YOUNG PEOPLE AND ADULTS, IN PARTICULAR KENYA, AFRICA. (D) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONGST THE PEOPLE AND COMMUNITIES LIVING IN KENYA, AFRICA AND SUCH OTHER LOCATIONS IN KENYA BY THE PROVISION OF TRAINING, ADVICE AND MICRO FINANCE ENABLING THEM TO ESTABLISH AND GROW THEIR OWN BUSINESSES.MICRO FINANCE INCLUDES LOANS AND/OR EQUITY FUNDING FOR SMALL ENTERPRISES AND/OR THEIR PROPRIETORS, AS APPROPRIATE FOR THE INDIVIDUALS AND FIRMS SEEKING ASSISTANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
64 Rydal Gardens
Whitton
Hounslow
TW3 2JH
- Ffôn:
- 07905833405
- E-bost:
- info@porridgeandrice.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window