THE SQUIRREL'S NEST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Craft and create objects made from wood, Sell items made, Socialise meet and support each other, Have guest visitors and hold awareness/information sessions, Promote wellbeing and health, Teach and learn new skills, Cook meals, The Squirrels Nest is open to all and the majority of members are from Bridgend and surrounding counties
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Blaenau Gwent
- Bro Morgannwg
- Caerffili
- Castell-nedd Port Talbot
- Dinas Abertawe
- Dinas Casnewydd
- Merthyr Tudful
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Rhondda Cynon Taf
- Sir Benfro
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2014: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN EDWARD ROACH | Cadeirydd | 20 January 2014 |
|
|
||||
Robert Thomas | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
David Card | Ymddiriedolwr | 02 February 2019 |
|
|
||||
Clive Tucker | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|
||||
Keith Barnett | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
DON THOMAS | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
MARK VINCENT | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.73k | £16.82k | £4.62k | £34.79k | £18.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.75k | £16.81k | £12.67k | £26.81k | £14.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 13 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 13 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 28 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 26 Feb 2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF PERSONS RESIDING IN BRIDGEND COUNTY BOROUGH SUFFERING FROM DEPRESSION, ANXIETY, GRIEF AND OTHER MILD TO MODERATE MENTAL ILLNESS OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR WOODWORK AND RECREATION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 40
Tondu Enterprise Centre
Bryn Road
Bridgend
CF32 9BS
- Ffôn:
- 01656729625
- E-bost:
- SQUIRRELSNEST1MS@OUTLOOK.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window