Hanes ariannol GRIMM AND CO. LIMITED

Rhif yr elusen: 1154990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £972.92k £792.54k £1.22m £1.35m £1.32m
Cyfanswm gwariant £559.27k £436.96k £544.00k £580.49k £586.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £46.36k £45.99k £18.25k £18.25k £22.75k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £368.20k £677.68k £791.42k £667.45k
Incwm o roddion a chymynroddion £296.69k £14.50k £23.56k £23.86k £11.73k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £55.95k £46.98k £47.83k £47.62k £32.10k
Incwm - Weithgareddau elusennol £620.28k £731.07k £1.15m £1.28m £1.27m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £3.31k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £500.05k £392.26k £495.68k £523.69k £542.61k
Gwariant - Ar godi arian £0 £44.70k £48.32k £56.80k £43.83k
Gwariant - Llywodraethu £0 £1.43k £14.07k £14.15k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £59.22k £0 £0 £0 £0